En son Başbakan kimdir?
Türkiye başbakanı
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı | |
---|---|
Açılışı yapan | Mustafa Kemal Atatürk (TBMM Hükümeti) İsmet İnönü (T.C. Hükümeti) |
Oluşum | 2 Mayıs 1920 (TBMM Hükümeti) 29 Ekim 1923 (T.C. Hükümeti) |
Son sahibi | Binali Yıldırım |
Kaldırılma | 9 Temmuz 2018 |
1948 basbakan kim?
Türkiye Cumhuriyeti başbakanları (1923–2018)
№ | Başbakan | Göreve Başlama |
---|---|---|
7 | Hasan Saka (1885–1960) | 10 Haziran 1948 |
8 | Şemsettin Günaltay (1883–1961) | 16 Ocak 1949 |
9 | Adnan Menderes (1899–1961) | 22 Mayıs 1950 |
9 Mart 1951 |
Şu anda kaçıncı hükümet iş başında?
Türkiye Hükûmeti veya IV. Erdoğan Hükûmeti, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin ilk hükûmetidir. 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan hükûmettir.
Tayyip Erdoğan’dan önce kim vardı?
Cumhurbaşkanları listesi
№ | Cumhurbaşkanı | Görev bitişi |
---|---|---|
9 | Süleyman Demirel (1924–2015) | 16 Mayıs 2000 |
10 | Ahmet Necdet Sezer (1941–) | 28 Ağustos 2007 |
11 | Abdullah Gül (1950–) | 28 Ağustos 2014 |
12 | Recep Tayyip Erdoğan (1954–) | Görevde |
Cumhurbaşkanlarımız Sırasıyla kimlerdir?
Cumhurbaşkanlarımız
- Mustafa Kemal ATATÜRK.
- İsmet İNÖNÜ
- Celal BAYAR.
- Cemal GÜRSEL.
- Cevdet SUNAY.
- Fahri KORUTÜRK.
- Kenan EVREN.
- Turgut ÖZAL.
Bülent Ecevit en son ne zaman başbakan oldu?
5 Kasım 2006 Bülent Ecevit/Date of death
1951 de iktidarda kim vardı?
Türkiye Hükûmeti veya II. Menderes Hükûmeti, 9 Mart 1951 – 17 Mayıs 1954 tarihleri arasında görev yaptı.